Entreprise : LR LAO - SIREN 514 340 967
Identité
Dénomination
LR LAO
SIREN (siège)
514 340 967
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2009
Début d’activité
12/07/2010
Date de fin de la personne morale
19/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production d'électricité et location de bâtiment à usage d'activités. La réalisation et commercialisation de tous travaux concernant l'habitation et les équipements s'y rapportant, ainsi que tous bâtiments et ouvrages de travaux publics. Le négoce de matériaux de construction, la location de matériel et engin avec ou sans personnel.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Capital social
78000 EUR
Adresse du siège
21 AV CLEMENT FAYAT 32500 FLEURANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUGROS LAETITIA , VIRGINIE , CHRISTIANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Saint-Clar
Nom, Prénom(s)
D'ESPARBES JEAN-PIERRE
Nom d'usage
D'ESPARBES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
ST CLAR
Nom, Prénom(s)
DUGROS LAETITIA
Nom d'usage
DUGROS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
ST CLAR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/07/2010
Siret
51434096700025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens, Artisanale
Activité principale
Production d'électricité et location de bâtiment à usage d'activités. La réalisation et commercialisation de tous travaux concernant l'habitation et les équipements s'y rapportant, ainsi que tous bâtiments et ouvrages de travaux publics. Le négoce de matériaux de construction, la location de matériel et engin avec ou sans personnel.
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Autres Activités
Production d'électricité et location de bâtiment à usage d'activités. La réalisation et commercialisation de tous travaux concernant l'habitation et les équipements s'y rapportant, ainsi que tous bâtiments et ouvrages de travaux publics. Le négoce de matériaux de construction, la location de matériel et engin avec ou sans personnel., REALISATION ET COMMERCIALISATION DE TOUS TRAVAUX CONCERNANT L'HABITATION ET LES EQUIPEMENTS S'Y RAPPORTANT
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
21 AV CLEMENT FAYAT
32500 , FLEURANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/2009
Siret
51434096700017
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LARLAT
32380 , SAINT-CLAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4304
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Extension de l'objet social, modification des activités de l'entreprise par adjonction d'activité de l'établissement principal situé Zone Industrielle de Berdoulet - 32500 Fleurance à compter du 14/10/2017 : - Ancienne : Production d'électricité et location de bâtiment à usage d'activités. - Nouvelle : Production d'électricité et location de bâtiment à usage d'activités. La réalisation et commercialisation de tous travaux concernant l'habitation et les équipements s'y rapportant, ainsi que tous bâtiments et ouvrages de travaux publics. Le négoce de matériaux de construction, la location de matériel et engin avec ou sans personnel.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
690
Date d'ajout
08/02/2017
Description
Augmentation de capital à compter du 30/12/2016 Ancien : 10 000 EUR Nouveau : 200 000 EUR Modifications relatives aux dirigeants à compter du 30/12/2016 : Partant : DERREY Raymond, Président Nouveau : D'ESPARBES Jean- Pierre, Président Nouveau : DUGROS Laetitia, Virginie, Christiane, Directeur général
Numéro d'observation
2534
Date d'ajout
22/06/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/06/2016 La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 13/05/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).