Entreprise : ETERNALIS - SIREN 514 293 638
Identité
(Entreprise radiée le 19/08/2022)
Dénomination
ETERNALIS
SIREN (siège)
514 293 638
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2009
Date de fin de la personne morale
16/08/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
27 RUE JEAN MERMOZ 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES BERTRAND , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Ruffieu
Nom, Prénom(s)
FAVRE CHRISTINE , MARIE-FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Saint-Cergues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/2009
Siret
51429363800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LACHAT
73310 , RUFFIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/04/2013
Siret
51429363800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles.
Adresse
27 RUE 27 Rue Jean Mermoz
73100 , Aix-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15712
Date d'ajout
19/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24376
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Dissolution à compter du 17/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/11/2021, liquidateur : DESVIGNES Bertrand Raymond, siège de la liquidation : 100 Rue du Mollard 01260 Ruffieu, parution de la publicité légale : Le Journal du Bâtiment et Travaux Publics paru le 31/12/2021
Numéro d'observation
25317
Date d'ajout
31/05/2013
Description
- Date de début d'activité dans notre ressort : 05/08/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).