Entreprise : ANDY HOUSSIN MACHINES - SIREN 514 243 559
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2022)
Dénomination
ANDY HOUSSIN MACHINES
SIREN (siège)
514 243 559
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2009
Date de fin de la personne morale
18/08/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
7 CHE DESIRE 97429 PETITE-ILE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDY PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
51424355900010
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
NEGOCE IMPORT EXPORT DE TOUS MATERIELS ET PRODUITS SERVICE APRES VENTE LIE A L'ACTIVITE PRINCIPALE
Adresse
7 CHE 7 chemin Désiré
97429 , Petite Ile - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/12/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/12/2022
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/12/2022
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/08/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 17/08/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur SELAS EGIDE prise en la personne de Me HOAREAU Stéphane Résidence Vetyver 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 09/06/2021, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité de Mandataire Judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me HOAREAU Stéphane Résidence Vetyver 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis,, date de cessation des paiements le 09/12/2019.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).