Entreprise : COMMUNE IMAGE - SIREN 514 162 742
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2017)
Dénomination
COMMUNE IMAGE
SIREN (siège)
514 162 742
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2011
Date de fin de la personne morale
01/09/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
8 RUE GODILLOT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLIOT ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Sannois
Nom, Prénom(s)
MONGENDRE STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
COMMERCE DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2010
Siret
51416274200027
Code APE
5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Activité principale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Adresse
80 QUAI DE JEMMAPES
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2009
Siret
51416274200019
Code APE
5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Post production de films cinématographiques et audiovisuels
Adresse
8 RUE 8 Rue Godillot
93400 , Saint-Ouen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
83374
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 09/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65905
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil celles de l'associé unique, la société COMMERCE DEVELOPPEMENT (RCS PARIS 329 747 539) SAS dont le siège social est sis 75 Bis, rue des Martyrs 75018 PARIS. Publiée dans les Petites Affiches du 09/10/2017 A compter du 05/10/2017
Numéro d'observation
65081
Date d'ajout
17/09/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2012
Numéro d'observation
46276
Date d'ajout
02/09/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/03/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).