Entreprise : NINA CHOCOLATIER - SIREN 514 092 196
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2020)
Dénomination
NINA CHOCOLATIER
SIREN (siège)
514 092 196
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2009
Fermeture de l'établissement - 51409219600013
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Date de fin de la personne morale
04/08/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
118 BD DE L OISE 95490 VAUREAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TADROS NAHED
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Courdimanche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/08/2009
Siret
51409219600013
Enseigne
NINA CHOCOLATIER
Code APE
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de produits de confiseries, chocolats, dragées, thés, cafés, produits issus de l'agriculture biologique (bio), glaces, sucreries, tasses porcelaines, cadeaux, alcools, liqueurs, macarons, biscuits, nougats, pâtes de fruits, petits fours, meringues, produits issus du commerce équitable, miel, confiture, salaisons, boîtes de chocolats, ballotins, rubans.
Adresse
118 BD 118 Boulevard de l'Oise
95490 , Vauréal - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29095
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21281
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : LUCAS né(e) TADROS Nahed, siège de la liquidation : 16 Allée du Président Barbicane 95800 Courdimanche, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 10/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).