Entreprise : SCI ALSEMA - SIREN 514 030 899
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2022)
Dénomination
SCI ALSEMA
SIREN (siège)
514 030 899
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2009
Fermeture de l'établissement - 51403089900017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Date de fin de la personne morale
30/07/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
80 RUE DE LA LOUBATIERE 30260 QUISSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KHOKHOLKOFF MARTINE , ANNETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Narbonne
Nom, Prénom(s)
BOYRON MARYLENE , SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Narbonne
Nom, Prénom(s)
BOYRON SEBASTIEN , PIERRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Lévignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2009
Siret
51403089900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de biens immobiliers.
Adresse
80 RUE 80 Rue de la Loubatière
30260 , Quissac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/006052
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame KHOKHOLKOFF Martine Ancienne Adresse : 80 Rue de la Loubatière 30260 QUISSAC Nouvelle Adresse : 5 Rue des Amandiers 11100 NARBONNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006052
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : BOYRON Pierre-Yves Jean-Claude Marie nom d'usage : BOYRON Pierre-Yves n'est plus gérant BOYRON Pierre-Yves Jean-Claude Marie nom d'usage : BOYRON Pierre-Yves n'est plus Associé BOYRON Sébastien Pierre Georges nom d'usage : BOYRON Sébastien devient gérant BOYRON Sébastien Pierre Georges nom d'usage : BOYRON Sébastien devient Associé BOYRON Marylène Sylvie nom d'usage : BOYRON Marylène devient Associé
Numéro d'observation
F22/006052
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : BOYRON Pierre-Yves Jean-Claude Marie nom d'usage : BOYRON Pierre-Yves n'est plus gérant BOYRON Pierre-Yves Jean-Claude Marie nom d'usage : BOYRON Pierre-Yves n'est plus Associé BOYRON Sébastien Pierre Georges nom d'usage : BOYRON Sébastien devient gérant BOYRON Sébastien Pierre Georges nom d'usage : BOYRON Sébastien devient Associé BOYRON Marylène Sylvie nom d'usage : BOYRON Marylène devient Associé
Numéro d'observation
F22/006053
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).