Entreprise : OISHI SUSHI D'ARCUEIL - SIREN 513 935 296
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
OISHI SUSHI D'ARCUEIL
SIREN (siège)
513 935 296
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2009
Fermeture de l'établissement - 51393529600014
- Date d'effet de la fermeture : 13/04/2022
Date de fin de la personne morale
05/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
31 AV LAPLACE 94110 ARCUEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL SUD LAPLACE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZHENG GUANGHUI
Nom d'usage
SHI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Villeneuve-la-Garenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
51393529600014
Enseigne
OISHI SUSHI
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration-vente a emporter sans préparation - livraison
Adresse
31 AV LAPLACE
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL SUD LAPLACE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21384
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 13/04/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21384
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
23198
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 22/04/2021 nommant M. Gutton Cyril juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
46292
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 16/12/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00592, date de cessation des paiements le 01/03/2020, désigne liquidateur Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere 55 Avenue Jean Baptiste Champeval 94000 Créteil, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).