Entreprise : HEXAC - SIREN 513 853 291
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2017)
Dénomination
HEXAC
SIREN (siège)
513 853 291
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2009
Date de fin de la personne morale
04/08/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RUE DU PONANT 29400 LANDIVISIAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VERN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MERCIER DANIEL , JACQUES , EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Elliant
Nom, Prénom(s)
LEBRETON YANN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Plougastel Daoulas
Dénomination
SARL GUILLERM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/06/2009
Siret
51385329100013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer ; la gestion d'un portefeuille de titres de participations ; toutes prestations de services à caractère administratif, financier, commercial, technique, informatique et de gestion ; toutes prestations de services dans le domaine de l'agriculture, l'expertise, le conseil et la formation dans le domaine de l'agriculture ; le financement par voie de prêts, de cautionnement, d'avals, d'avances, ou par tous autres moyens des sociétés et entreprises liées à la Société.
Adresse
RUE rue du Ponant
29400 , Landivisiau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone industrielle du Vern
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7754
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Radiation du RCS le 08/11/2017 avec effet au 21/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2576
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/03/2017 : - Liquidateur : Mr LE MERCIER Daniel, Jacques, Emmanuel - Le siège de la liquidation est fixé à : rue du Ponant - ZI du Vern 29400 Landivisiau - Journal d'annonces légales : LE POHER HEBDO en date du 12/04/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).