Entreprise : PAQUER - SIREN 513 835 611
Identité
Dénomination
PAQUER
SIREN (siège)
513 835 611
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2009
Début d’activité
17/07/2009
Date de fin de la personne morale
21/07/2108
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par achat, opérations d'apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toute société, quel qu'en soit l'objet, par voie notamment de souscription, apport, acquisition d'actions ou de tous autres droits sociaux.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
3409260 EUR
Adresse du siège
50 AV FOCH 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ernoult QUENTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2005
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Leflambe AGNES
Nom d'usage
Ernoult
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
Letellier GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
NORGUET DE CARCARADEC JOMBART
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/2009
Siret
51383561100023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition par achat, opérations d'apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toute société, quel qu'en soit l'objet, par voie notamment de souscription, apport, acquisition d'actions ou de tous autres droits sociaux.
Autres Activités
L'acquisition par achat, opérations d'apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toute société, quel qu'en soit l'objet, par voie notamment de souscription, apport, acquisition d'actions ou de tous autres droits sociaux.
Adresse
50 AV FOCH
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2009
Siret
51383561100015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
52 B BD DU GENERAL LECLERC
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44534
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B020322
Date d'ajout
23/01/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2018B020321
Date d'ajout
17/10/2011
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 30-06-2011
Numéro d'observation
18453
Date d'ajout
17/10/2011
Description
Cette société déjà constituée sous la forme de société civile Se transforme en SAS A compter du 30/06/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).