Entreprise : KALYS INVESTISSEMENTS - SIREN 513 815 035
Identité
Dénomination
KALYS INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
513 815 035
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2009
Début d’activité
13/07/2009
Date de fin de la personne morale
20/07/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception et commercialisation de produits pour la gestion du patrimoine, notamment tous programmes industriels ou immobiliers susceptibles de conférer des avantages fiscaux à des investisseurs physiques ou morales. Conseil aux entreprises.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Athauda BUDDHI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Nom, Prénom(s)
Jacob STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lefevre BERNARD-RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARCADE FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/2009
Siret
51381503500037
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conception et commercialisation de produits pour la gestion du patrimoine, notamment tous programmes industriels ou immobiliers susceptibles de conférer des avantages fiscaux à des investisseurs physiques ou morales. Conseil aux entreprises.
Autres Activités
Conception et commercialisation de produits pour la gestion du patrimoine, notamment tous programmes industriels ou immobiliers susceptibles de conférer des avantages fiscaux à des investisseurs physiques ou morales. Conseil aux entreprises.
Adresse
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2009
Siret
51381503500011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2010
Siret
51381503500029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
42 AV MONTAIGNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 06-07-2016 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro JP201600004, désigne liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Michel Baert, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS FSB HOLDING, dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun sous le n°JP201600004, date de cessation des paiements le 31 mars 2015, et confirmant la désignation de la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, administrateur avec pour mission de gérer, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).