Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOSSES - SIREN 513 590 778
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOSSES
SIREN (siège)
513 590 778
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2011
Début d’activité
08/11/2010
Date de fin de la personne morale
03/04/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de banques, de crédit, tous services d'investissement et toutes opérations de courtage en matière d'assurances en toutes branches et toutes activités d'intermédiation en assurances
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
12 PL DE LA LIBERTE 95470 FOSSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-14
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULONNOIS OLIVIER
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Survilliers
Nom, Prénom(s)
FILLEUX GILLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Louvres
Nom, Prénom(s)
HOUSSIAUX DENIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Fosses
Nom, Prénom(s)
KAUFFMANN MADELEINE
Nom d'usage
BARROS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Fosses
Nom, Prénom(s)
MEGGS JEAN-PIERRE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
Fosses
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER JEAN-PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Méru
Nom, Prénom(s)
SANON MAGALY
Nom d'usage
HAINON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Mortefontaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/11/2010
Siret
51359077800025
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Banque, crédit, assurances, immobilier, informatique, activités annexes et connexes.
Autres Activités
Banque, crédit, assurances, immobilier, informatique, activités annexes et connexes.
Adresse
12 PL DE LA LIBERTE
95470 , FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-14
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2009
Siret
51359077800017
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59915
Date d'ajout
04/04/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Paris vers le Greffe de Pontoise, à compter du 8 novembre 2011. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/07/2009
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).