Entreprise : ELAN 9 - SIREN 513 588 186
Identité
Dénomination
ELAN 9
SIREN (siège)
513 588 186
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2009
Date de fin de la personne morale
06/07/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1989972 EUR
Adresse du siège
27 RUE DU CENTRE 59290 WASQUEHAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREANTON JEAN , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
MEUNIER PASCAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
FDM'EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
AUDIT & COMMISSARIAT - AINE & DELDIQUE Associés
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/06/2015
Siret
51358818600025
Nom commercial
ELAN 9
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation au capital de toutes sociétés et prestation de gestion et d' administration des sociétés
Adresse
27 RUE zone industrielle la Pilaterie 27 rue du Centre
59290 , Wasquehal - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/2009
Siret
51358818600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
55 AV DU MARECHAL FOCH
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 20/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
15/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 14/09/2016, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, désigne : Maître Jérôme THEETTEN 58 avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL liquidateur judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 14/09/2016. Fixe la clôture de la procédure au 14/03/2018.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 15/06/2016 nommant en qualité d'administrateur ELRL AJJIS prise en la personne de Maître LABIS Vincent 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART lequel aura pour mission : d'assister.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 21/03/2016 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2016/287 et a désigné . Mandataire judiciaire : Maître Jérôme THEETTEN 58 avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/09/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Date de début d'activité dans le ressort 02-07-2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Historique : Publication Légale : la gazette du 10 /7/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).