Entreprise : SCI SFCR - SIREN 513 501 007
Identité
Dénomination
SCI SFCR
SIREN (siège)
513 501 007
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2009
Début d’activité
15/06/2009
Date de fin de la personne morale
01/07/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquistion, administration et gestion de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
352 RUE DE WAZIERS 59450 SIN-LE-NOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLERCQ GILBERT
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
DELEPELEIRE STEPHANIE
Nom d'usage
PECQUEUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Sin-le-Noble
Nom, Prénom(s)
DELEPELEIRE ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Sin-le-Noble
Nom, Prénom(s)
DELFORGE CLAUDETTE
Nom d'usage
DELEPELEIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Sin-le-Noble
Nom, Prénom(s)
DUBOIS AURELIA
Nom d'usage
DUTILLEUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Sin-le-Noble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2009
Siret
51350100700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquistion, administration et gestion de tous immeubles.
Autres Activités
Acquistion, administration et gestion de tous immeubles.
Adresse
352 RUE DE WAZIERS
59450 , SIN-LE-NOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3885
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Par jugement en date du 20/07/2017, le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a prononcé la Liquidation Judiciaire immédiate en désignant es qualité de Liquidateur Maître Marie-José FROMENT 224, Boulevard Albert 1er Appt 72 Résidence Artois 59500 DOUAI et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5013
Date d'ajout
09/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/10/2009 : Nouveau : DUTILLEUL Aurélia, Associé Société Civile Modifié : DELEPELEIRE Claudette, Associé Société Civile Modifié : DELEPELEIRE Robert, Associé Société Civile
Numéro d'observation
4936
Date d'ajout
04/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/10/2009 : Partant : PECQUEUR Fabrice, Gérant(e) Changement de qualité : PECQUEUR Stéphanie, Associé Société Civile devient Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).