Entreprise : HOLDING BORDET - SIREN 513 434 670
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2021)
Dénomination
HOLDING BORDET
SIREN (siège)
513 434 670
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2009
Fermeture de l'établissement - 51343467000016
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2021
Date de fin de la personne morale
01/07/2108
Date de clôture
30/10
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1300000 EUR
Adresse du siège
115 RTE DE MONTFAVET 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRUVEL JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
BERTRAND PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
POMMERET FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/2009
Siret
51343467000016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition détention et gestion de tous titres de valeurs mobilières, le conseil et prestations diverses au bénéfice des sociétés filiales
Adresse
115 RTE 115 route de Montfavet
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5209
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Par jugement du 01/03/2021, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11034
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 07/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 07/07/2017
Numéro d'observation
4325
Date d'ajout
02/04/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 26/03/2014, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat - Boulevard St Jean 84000 Avignon date de cessation des paiements : 05/03/2014 Date d'effet : 26/03/2014
Numéro d'observation
11726
Date d'ajout
02/10/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) EN DATE DU 25/09/2013, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 mois Date d'effet : 25/09/2013
Numéro d'observation
4552
Date d'ajout
22/03/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Suivant jugement en date du 20/03/2013, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouvre une période d'observation pour 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: CANOVAS Andrée Juge commissaire suppléant: SOKOLOWSKI Pierre Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET 121, rue Jean Dausset BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 Avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion A compter du 20/03/2013 Date d'effet : 20/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).