Entreprise : SOCIETE FINANCIERE A-150 - SIREN 513 401 901
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2019)
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE A-150
Sigle
S.F A-150
SIREN (siège)
513 401 901
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2009
Date de fin de la personne morale
09/07/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
114 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ravara Caldeira Castel-Branco Cary MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Nom, Prénom(s)
De Amador Silveira HUGO , ESPINHEIRA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Nom, Prénom(s)
Giné GUILLAUME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2009
Siret
51340190100014
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Activité principale
Construction de routes et autoroutes
Adresse
137 RUE DU PALAIS GALLIEN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/06/2009
Siret
51340190100022
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation à la concession de l'autoroute A-150, conception, financement, construction, exploitation et maintenance.
Adresse
114 BD 114 boulevard Haussmann
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B0437415
Date d'ajout
02/01/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B043749
Date d'ajout
17/12/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 14-11-2018
Numéro d'observation
2013B0437410
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Actionnaire unique : TIIC Holding société de droit luxembourgeois 20 boulevard Emmanuel Servais L - 2535 Luxembourg (Luxembourg) RCS B143142 Luxembourg
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/02/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).