Entreprise : 2ID - SIREN 513 391 516
Identité
Dénomination
2ID
SIREN (siège)
513 391 516
Date d'immatriculation au RNE
03/07/2009
Début d’activité
17/06/2009
Date de fin de la personne morale
02/07/2108
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou société immobilière ou commerciale. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Prestations de services, conseil et assistance.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
718200 EUR
Adresse du siège
9 AV DE CONSTANTINE 38100 GRENOBLE FRANCE
Représentants
Dénomination
FINANCIERE SAIN VIAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
GRENOBLE
Dénomination
VIGNEMONT TOUS TRAVAUX
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
GRENOBLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/2009
Siret
51339151600020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou société immobilière ou commerciale. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Prestations de services, conseil et assistance.
Adresse
9 AV DE CONSTANTINE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/2009
Siret
51339151600012
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
1 RUE ALFRED DE MUSSET
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/001632
Date d'ajout
22/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 22/01/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, prise en les personnes de Me BERTHELOT et Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble, Maître ROUMEZI Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble, Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan, Administrateur judiciaire : SELARL FHBX prise en les personnes de Me FORT et Me COUTURIER 24 rue Childebert 69002 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître Marc CHAPON 1 place Firmin Gautier 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Ludivine SAPIN immeuble le cornaline 10 rue d'Arménie 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 22/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/003108
Date d'ajout
23/02/2018
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1 Rue Alfred de Musset 38100 GRENOBLE au 9 Avenue de Constantine 38100 GRENOBLE à compter du 22/12/2017
Numéro d'observation
F17/001544
Date d'ajout
25/01/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 18/01/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).