Entreprise : SCI BAYART-LORGNIER - SIREN 513 380 840
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
SCI BAYART-LORGNIER
SIREN (siège)
513 380 840
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2009
Date de fin de la personne morale
28/06/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 PL FELIX HULIN 27530 EZY-SUR-EURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYART CAROLE
Nom d'usage
LORGNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Ezy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
LORGNIER DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Ezy-sur-Eure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/2009
Siret
51338084000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
7 PL 7 Place Félix Hulin
27530 , Ezy-sur-Eure - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
644
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : LORGNIER Denis, siège de la liquidation : 7 Place Félix Hulin 27530 Ézy-sur-Eure, parution de la publicité légale : Eure Infos en date du 22/12/2020
Numéro d'observation
56594
Date d'ajout
29/03/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 12/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).