Entreprise : LISA - SIREN 513 372 300
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
LISA
Sigle
LISA
SIREN (siège)
513 372 300
Date d'immatriculation au RNE
30/06/2009
Fermeture de l'établissement - 51337230000022
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2019
Fermeture de l'établissement - 51337230000014
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2010
Date de fin de la personne morale
29/06/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
48 RUE DE TALANT 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARGER VICTOR , PHILIPPE , SIMON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Velars-sur-Ouche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
51337230000014
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
24 RUE JACQUES CELLERIER
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
51337230000022
Nom commercial
LISA CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger par toutes voies directes ou indirectes même sous forme de participations le conseil et la formation auprès des établissements médico sociaux la réalisation d' audit et de travaux dans le cadre organisationnel de la gestion de l'exploitation des ressources humaines des aspects spécifiques et notamment du soins et de la prise en charge médicale
Adresse
48 RUE 48 rue de Talant
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17150
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
03/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2019 Liquidateur : LARGER Victor Philippe Simon Le siège de la liquidation est fixé à : 13 route Notre Dame d'Etang 21370 VELARS SUR OUCHE Journal d'annonces légales : LE CHATILLONNAIS en date du 26/12/2019 Cessation d'activité à compter du 30/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).