Entreprise : LUZ - SIREN 513 292 706
Identité
Dénomination
LUZ
SIREN (siège)
513 292 706
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2009
Début d’activité
01/02/2012
Date de fin de la personne morale
24/06/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La production et la commercialisation de tout type d'énergie renouvelable.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
9 BD LOUIS BLANC 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACROIX MICHEL , ELIE , HENRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
NADAL LAURETTE , CECILE , PIERRETTE
Nom d'usage
LACROIX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
51329270600027
Nom commercial
LUZ
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La production et la commercialisation de tout type d'énergie renouvelable.
Autres Activités
La production et la commercialisation de tout type d'énergie renouvelable.
Adresse
132 RTE D'ALES
30340 , MONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/06/2009
Siret
51329270600019
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
9 BD LOUIS BLANC
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001870
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Modification relative aux dirigeants NADAL Laurette Cécile Pierrette nom d'usage : LACROIX Laurette n'est plus gérant NADAL Laurette Cécile Pierrette nom d'usage : LACROIX Laurette devient président LACROIX Michel Elie Henry nom d'usage : LACROIX Michel devient directeur général à compter du 26/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001870
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 26/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).