Entreprise : TITRILIO - SIREN 513 255 539
Identité
Dénomination
TITRILIO
SIREN (siège)
513 255 539
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2009
Début d’activité
11/05/2009
Date de fin de la personne morale
22/06/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/08/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet principal d'acquérir, de détenir, de gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans tous les secteurs d'activité. Elle pourra également gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. La société a en outre, pour objet de réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés. La société a de même pour objet l'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing, financière et d'action commerciale.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
720010 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE CONCY 91330 YERRES FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
HELLIO CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DEROUET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Le Coudray
Dénomination
ADH EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Coudray
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Dénomination
CVC AUDIT & EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Landelles
Dénomination
"CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT JÉRÔME MALLOT"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/05/2009
Siret
51325553900027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, acquisition, gestion de valeurs mobilières et de tous autres instruments financiers cotés en bourse ou non cotés français ou étrangers y compris la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales.
Adresse
52 RUE 52 Rue de Concy
91330 , Yerres - FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/2009
Siret
51325553900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
103 RUE JEANNE D ARC
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
09/10/2009
Description
Cette société déjà constituée sous la forme d'une Société Civile Se transforme en Société à Responsabilité Limitée A compter du 23/09/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
09/10/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).