Entreprise : STARTRANSPORTS VOYAGEURS - SIREN 513 242 057
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2021)
Dénomination
STARTRANSPORTS VOYAGEURS
SIREN (siège)
513 242 057
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2009
Fermeture de l'établissement - 51324205700018
- Date d'effet de la fermeture : 07/05/2021
Date de fin de la personne morale
22/06/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
18 PL DU DR GUERIN 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMI TALLAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Sarcelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/2009
Siret
51324205700018
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de personnes et location d'autocars et véhicules sans chauffeur.
Adresse
18 PL 18 Place du Docteur Guerin
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21668
Date d'ajout
07/05/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21668
Date d'ajout
07/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 07/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/05/2021
Numéro d'observation
72911
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
43120
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/10/2017 , a prononcé la faillite personnelle de M. Tallal RAMI pour une durée de 15 ans , nom du liquidateur : Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise
Numéro d'observation
85557
Date d'ajout
22/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22/01/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00794 désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , met fin à la mission de l'administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
80939
Date d'ajout
27/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 27/11/2015 prononçant la rétractation sur tierce opposition de la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 13/11/2015 ayant prononcé une liquidation judiciaire et remettant le débiteur en redressement judiciaire .
Numéro d'observation
79819
Date d'ajout
13/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13/11/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00794 désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , met fin à la mission de l'administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
76550
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 05/10/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00794 , date de cessation des paiements le 05/04/2014 désigne Administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/04/2016 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
11730
Date d'ajout
23/06/2009
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).