Entreprise : SCI DU NOYER - SIREN 513 217 729
Identité
Dénomination
SCI DU NOYER
SIREN (siège)
513 217 729
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2009
Début d’activité
21/05/2011
Date de fin de la personne morale
21/06/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition Administration et Gestion par voie de mise à disposition au profit des associés
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
450 EUR
Adresse du siège
RUE DES LISERONS 48000 MENDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 LOT DES LITORNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GASQ BRIGITTE , JEANINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
MAURIN LAURENT , GUY , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Mende
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/2011
Siret
51321772900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition Administration et Gestion par voie de mise à disposition au profit des associés
Autres Activités
Acquisition Administration et Gestion par voie de mise à disposition au profit des associés
Adresse
RUE DES LISERONS
48000 , MENDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 LOT DES LITORNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2009
Siret
51321772900013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
6 CHE DES CASERNES
48000 , MENDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
959
Date d'ajout
25/07/2011
Description
Transfert du siège social à compter du 21/05/2011 : Ancienne adresse : 6 chemin des Casernes 48000 Mende Nouvelle adresse : 24 lotissement des Litornes - rue des Liserons 48000 Mende Mise en activité de la société à compter du 21/05/2011 Adresse de l'établissement : 24 lotissement des Litornes - rue des Liserons 48000 Mende Changement de domicile de MAURIN Laurent, Guy, Louis, Gérant associé et GASQ Brigitte Jeanine Marie, Associée Société Civile à compter du 21/05/2011 : ancien : 6 chemin des Casernes 48000 Mende nouveau : 24 lotissement des Litornes - rue des Liserons 48000 Mende
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET 513 217 729 00013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).