Entreprise : GARAGE JEANNE D'ARC - SIREN 513 076 372
Identité
Dénomination
GARAGE JEANNE D'ARC
SIREN (siège)
513 076 372
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2009
Début d’activité
20/04/2009
Date de fin de la personne morale
29/06/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Réparation entretien de tous types de véhicules location vente de véhicules neufs ou d' occasion
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
JEANNE D'ARC 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDEL ROSALIE , BRIGITTE
Nom d'usage
GASCHET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Joseph
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2009
Siret
51307637200012
Nom commercial
TOP GARAGE
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Réparation entretien de tous types de véhicules location vente de véhicules neufs ou d' occasion
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Autres Activités
REPARATION ENTRETIEN DE VEHICULES
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
JEANNE D'ARC
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5259
Date d'ajout
31/08/2018
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 03/07/2018, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE GARAGE JEANNE D'ARC (SARL) SOUS LE NUMERO 41016799, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Henri HILLION, Administrateur : Me Alain MIROITE associé de la SELARL AJAssociés - Pointe des Grives - Centre d'Affaires Agora Bâtiment C - 97200 FORT DE FRANCE, AVEC POUR MISSION DE d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion MANDATAIRE JUDICIAIRE Me Yohann YANG TING associé de la SELARL MONTRAVERS YANG TING - 6, rue des Arums - Anse Mitan - 97229 LES TROIS ILETS , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 18/06/2018 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 03/07/2018
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).