Entreprise : VOYAGEO - SIREN 512 954 611
Identité
Dénomination
VOYAGEO
SIREN (siège)
512 954 611
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2009
Date de fin de la personne morale
09/06/2108
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
31 RUE DU DAGA 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSARD FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Sissonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/06/2009
Siret
51295461100012
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de Voyages
Adresse
31 RUE DU DAGA
08000 , CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
20/06/2024
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 20-06-2024 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
21/03/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 21/03/2024
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
21/03/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du : 23-07-2020, avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour une durée de un an.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 19-12-2019, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, maintient Monsieur Georges TILLET juge commissaire , maintient Monsieur Vincent MICHEL juge commissaire suppléant, Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire, la SELARL V&V, prise en la personne de Maître Stéphane VERMUE SELARL Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, désigne mandataire judiciaire liquidateur . Fixe la date de cessation des paiements au 24-10-2019. Fixe la clôture de la procédure à 19/06/2021
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/11/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 14-10-2019
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé en date du 14/11/2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2019/151 et a désigné juge commissaire : Madame Nathalie BEUZART, juge commissaire suppléant : Monsieur Vincent MICHEL, administrateur : SELARL V&V, prise en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35 rue Victor Basch 02100 SAINT QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 14/05/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).