Entreprise : JLB PRODUCTION - SIREN 512 710 872
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2021)
Dénomination
JLB PRODUCTION
SIREN (siège)
512 710 872
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2009
Fermeture de l'établissement - 51271087200015
- Date d'effet de la fermeture : 03/05/2021
Fermeture de l'établissement - 51271087200023
- Date d'effet de la fermeture : 03/05/2021
Date de fin de la personne morale
27/05/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
9 BD MENDES FRANCE. 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MILLENIUM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAWSON BODY JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Thibault-des-Vignes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
51271087200023
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros de perles mode et accessoires.
Adresse
25 RUE DES FONTAINES DU TEMPLE
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/05/2009
Siret
51271087200015
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse
9 BD MENDES FRANCE.
77600 , BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MILLENIUM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B160226
Date d'ajout
06/05/2021
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 03-05-2021 le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/05/2021
Numéro d'observation
2015B160224
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 03/02/2020 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019J445 désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 03/02/2020 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019J445 désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
2015B160222
Date d'ajout
05/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/09/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J445 date de cessation des paiements le 03/03/2018, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/03/2020, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/09/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J445 date de cessation des paiements le 03/03/2018, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/03/2020, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/02/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME sarl SE TRANSFORME EN sas A COMPTER DU 26-12-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).