Entreprise : SN MECACEL - SIREN 512 691 965
Identité
Dénomination
SN MECACEL
SIREN (siège)
512 691 965
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2009
Date de fin de la personne morale
26/05/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
RUE MOULIN TROCHARD 77120 MOUROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUMEIZEL JACQUES , GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Torcy
Dénomination
SOFIMAB
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
CAUCHY-CHAUMONT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/05/2009
Siret
51269196500010
Code APE
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de matériel électronique.
Adresse
RUE moulin Trochard
77120 , Mouroux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 09/02/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J256, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 29/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 2 décembre 2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/06/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/06/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J256 date de cessation des paiements le 03/12/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur Gérard CAROL, juge commissaire suppléant : Monsieur Guillaume KRAFFT, administrateur(s) : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 SERRIS avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 02/12/2014, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).