Entreprise : DSP DISTRIBUTION - SIREN 512 595 018
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2019)
Dénomination
DSP DISTRIBUTION
SIREN (siège)
512 595 018
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2009
Fermeture de l'établissement - 51259501800031
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2018
Fermeture de l'établissement - 51259501800015
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2010
Fermeture de l'établissement - 51259501800023
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2010
Date de fin de la personne morale
19/05/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
21 RUE ALBERT ET PAUL THOUVENIN 18100 VIERZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FORGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Issoudun
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/2009
Siret
51259501800015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
53 RTE DE VIERZON
18120 , LURY-SUR-ARNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2009
Siret
51259501800023
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Activité principale
Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
55 RTE DE FOECY
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/06/2009
Siret
51259501800031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE DE GROS DE MACHINES ET DE MATERIEL AGRICOLES FORESTIERS D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS ET INDUSTRIELS NEGOCE SERVICE APRES VENTE ET LOCATION DE TOUT MATERIEL AGRICOLE FORESTIER D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS ET INDUSTRIELS CREATION ACQUISITION LOCATION PRISE A BAIL INSTALLATION EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS FONDS DE COMMERCE SE RAPPORTANT A L'UNE OU L'AUTRE DES ACTIVITES SPECIFIEES PRISE DEPOT ACQUISITION...
Adresse
21 RUE 21 rue Albert Et Paul Thouvenin
18100 , Vierzon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI des Forges
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
733
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Radiation du RCS le 30/01/2019 avec effet au 10/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
670
Date d'ajout
30/01/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
671
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 10/12/2018, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 10/12/2018
Numéro d'observation
2130
Date d'ajout
05/06/2014
Description
EN DATE DU 27/05/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DSP DISTRIBUTION (SASU) A MAINTENU M. BERNARD GANIEUX COMME JUGE-COMMISSAIRE, M. JACQUES MILLER COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR SCP BRO-PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE 18000 BOURGES AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/05/2014 INCLUS A COMPTER DU 27/05/2014 Date d'effet : 27/05/2014
Numéro d'observation
1733
Date d'ajout
02/05/2014
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/04/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE DSP DISTRIBUTION (SASU) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. BERNARD GANIEUX JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. JACQUES MILLER MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP BRO-PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE GUY PIERRAT 24 RUE CHANZY, BP 80299, 28005 CHARTRES CEDEX A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 17/04/2014 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).