Entreprise : SILCAR - SIREN 512 579 749
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2021)
Dénomination
SILCAR
SIREN (siège)
512 579 749
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2009
Fermeture de l'établissement - 51257974900015
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/2020
Date de fin de la personne morale
18/05/2108
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 EUR
Adresse du siège
2 AV EDOUARD GOURDON 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA PEREIRA CARLOS , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Nom, Prénom(s)
DA SILVA PEREIRA MICKAEL
Nom d'usage
DA SILVA PEREIRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Villecresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2009
Siret
51257974900015
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un ou plusieurs fonds de commerce de distribution de carburant, de produits pétroliers.
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
2 AV 2 Avenue Edouard Gourdon
77330 , Ozoir-la-Ferrière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8993
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8093
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Dissolution à compter du 08/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/12/2020, liquidateur : DA SILVA PEREIRA Mickael, siège de la liquidation : 2 Avenue Edouard Gourdon 77330 Ozoir-la-Ferrière, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 03/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).