Entreprise : SPGO 21 - SIREN 512 553 876
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2022)
Dénomination
SPGO 21
SIREN (siège)
512 553 876
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2009
Date de fin de la personne morale
21/05/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 IMP DE LA ROUTINE 39120 TASSENIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORELLA ERIC , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Tassenières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/2009
Siret
51255387600016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
33 B RUE FRANCOIS MITTERRAND
21120 , IS-SUR-TILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Siret
51255387600024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 IMP DE LA ROUTINE
39120 , TASSENIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/005118
Date d'ajout
11/07/2022
Description
Radiation en date du 11/07/2022 - Clôture des opérations de liquidation 08/07/2022 (Assemblée générale en date du 08/07/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004882
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/06/2022
Numéro d'observation
F22/004882
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 21/06/2022 - Siège de la liquidation : 4 Impasse de la Routine 39120 TASSENIERES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Voix du Jura du 30/06/2022
Numéro d'observation
19081
Date d'ajout
09/11/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier par suite du transfert du siege social 33bis rue François Mitterrand 21120 IS-SUR-TILLE au 4 Impasse de la Routine 39120 TASSENIERES à compter du 01/09/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier le 08/11/2021 sous le numéro A2021/003487)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).