Entreprise : PHILIPPE VIALLET VIGNERON SCEA - SIREN 512 528 415
Identité
Dénomination
PHILIPPE VIALLET VIGNERON SCEA
SIREN (siège)
512 528 415
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2009
Début d’activité
01/05/2009
Date de fin de la personne morale
03/06/2059
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation et gestion de biens et droits agricoles. Travaux agricoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MYANS 73190 APREMONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS RESERVE PRE ROUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIALLET PHILIPPE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Les Marches
Dénomination
CLOS RESERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Apremont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2009
Siret
51252841500015
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et gestion de biens et droits agricoles. Travaux agricoles
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
RTE DE MYANS
73190 , APREMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS RESERVE PRE ROUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10495
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Rectification d'une erreur matérielle relative à la désignation de l'administrateur concernant la mention du jugement de redressement judiciaire en date du 28/05/2024 : il y a lieu de lire Administrateur : SELARL ANASTA / Me V. ROUSSEAU et Me M. CHAPON, 5 avenue du Général de Gaulle, 73000 CHAMBERY.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10384
Date d'ajout
28/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery, prononce en date du 28/05/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00202, date de cessation des paiements le 21/05/2024 désigne Administrateur SELARL Aj Up / Me M. Chapon 5 Avenue du Général de Gaulle 73000 Chambéry avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion, Mandataire judiciaire SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Rue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex, et ouvre une période d'observation expirant le 28/11/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16517
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 728 RTE du Lac Clair 73800 LES MARCHES, Nouvelle adresse: 728 RTE du Lac Clair LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 728 RTE du Lac Clair 73800 LES MARCHES, Nouvelle adresse: 728 RTE du Lac Clair LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE.
Numéro d'observation
46137
Date d'ajout
12/02/2015
Description
Adresse exacte du Siège - Etablissement principal, A préciser : Clos Reservé Pré Roux Route de Myans, 73190 APREMONT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).