Entreprise : STEPHAN SAVEURS - SIREN 512 520 891
Identité
Dénomination
STEPHAN SAVEURS
SIREN (siège)
512 520 891
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2009
Date de fin de la personne morale
19/05/2108
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
CORROACH 29120 COMBRIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/05/2009
Siret
51252089100015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CORROACH
29120 , COMBRIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/2009
Siret
51252089100023
Enseigne
STEPHAN SAVEURS
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie patisserie plats cuisinés fromages épicerie cave sandwicherie
Adresse
16 RUE 16 rue de Verdun
44000 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5624
Date d'ajout
18/09/2017
Description
Radiation du RCS le 18/09/2017 avec effet au 08/09/2017 Radiation de la société à compter du 8 septembre 2017. Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5502
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 08/09/2017, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société STEPHAN SAVEURS pour insuffisance d'actif. Date d'effet : 08/09/2017
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Changement de juge-commissaire PAR ORDONNANCE EN DATE DU 07/01/2014 CACHIA ALAIN A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME FEILLANT ANNIE - Date d'effet : 07/01/2014
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/09/2012
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE LE 18-06-2012 AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARRETTE 44.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/10/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2011, LE TR IBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRONONCE LA LIQUID ATION JUDICIAIRE DE LA SARL STEPHAN SAVEURS ET A F IXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26.09.20 11 A COMPTER DU 30.9.2011 JUGE COMMISSAIRE : MME F EILLANT A. LIQUIDATEUR : ME SORET PAUL HENRI A QUI MPER, 11 RUE DU PALAIS
Numéro d'observation
5074
Date d'ajout
30/09/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/09/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : STEPHAN SAVEURS A NOMME MME FEILLANT ANNIE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET ME SORET PAUL HENRI 11 RUE DU PALAIS A QUI¨MPER EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26/09/2011 A COMPTER DU 30/09/2011 - Date d'effet : 30/09/2011
Numéro d'observation
2519
Date d'ajout
05/05/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/04/2011
Numéro d'observation
2624
Date d'ajout
17/05/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 25/03/2010 Ancienne : 31/03; Nouvelle : 31/10
Numéro d'observation
3651
Date d'ajout
03/07/2009
Description
Ouverture de l'établissement principal situé à compter du 05/06/2009. Notification du greffe du tribunal de commerce de Nantes en date du 01/07/2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 30/09/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL * LIQUIDATION JUDICIAIRE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 30.09.2011)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).