Entreprise : STPL KEN BAY - SIREN 512 509 217
Identité
Dénomination
STPL KEN BAY
SIREN (siège)
512 509 217
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2009
Date de fin de la personne morale
17/05/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
67000 EUR
Adresse du siège
5 AV DU HUIT MAI 1945 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KYEREMEH ANDREWS , KENNEDY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Nom, Prénom(s)
BENA DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/05/2009
Siret
51250921700018
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs.
Adresse
5 AV 5 Avenue du Huit mai 1945
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28973
Date d'ajout
05/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 05/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86898
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Stéphane Maisant juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
64508
Date d'ajout
03/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 03/06/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00528 , date de cessation des paiements le 03/12/2009 , désigne juge commissaire M. Patrick Soussana , juge commissaire suppléant Mme Joëlle Cartron , liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).