Entreprise : ASSOCIATION D'ARBORISTES AQUITAIN (A.A.A.) GROUPEMENT EN LIQUIDATION - SIREN 512 328 360
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2019)
Dénomination
ASSOCIATION D'ARBORISTES AQUITAIN (A.A.A.) GROUPEMENT EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
512 328 360
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2015
Fermeture de l'établissement - 51232836000031
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 51232836000015
- Date d'effet de la fermeture : 24/02/2012
Fermeture de l'établissement - 51232836000023
- Date d'effet de la fermeture : 27/02/2015
Date de fin de la personne morale
06/07/2039
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
LE BOURG 24520 SAINT-AGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRET FREDERIC
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Saint-Jory-de-Chalais
Nom, Prénom(s)
BRIEND GUILLAUME , ANDRE , DENIS
Qualité
Autre, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Saint-Agne
Nom, Prénom(s)
DARDE WILLIAM , JEAN-PAUL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Champcevinel
Nom, Prénom(s)
DAGUET NICOLAS , RAYMOND , ANDRE , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
JEGARD JEAN-LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Piégut-Pluviers
Nom, Prénom(s)
JAN GUY , BERNARD-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Avit-Sénieur
Nom, Prénom(s)
PASSIE MARC
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
La Tour-Blanche-Cercles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/2009
Siret
51232836000015
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
LES BONNEFONDS
24360 , PIEGUT-PLUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/04/2009
Siret
51232836000031
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Abattage taille et tous travaux relatifs à l'entretien des arbres
Adresse
Le Bourg
24520 , Saint-Agne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2012
Siret
51232836000023
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
14 RUE DES BLEUETS
24750 , TRELISSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56681
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 22/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55087
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2018 siège de la liquidation Le Bourg 24440 ST AVIT SENIEUR
Numéro d'observation
36164
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).