Entreprise : MS TRANSPORT - SIREN 512 296 468
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2019)
Dénomination
MS TRANSPORT
SIREN (siège)
512 296 468
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2009
Fermeture de l'établissement - 51229646800014
- Date d'effet de la fermeture : 22/03/2013
Fermeture de l'établissement - 51229646800022
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2015
Date de fin de la personne morale
10/05/2069
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
242 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOOBHANY GORA , BAI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Villeneuve la Garenne
Nom, Prénom(s)
SOOBHANY OUZAID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Rosny Sous Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2009
Siret
51229646800014
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
102 RUE DU FBG SAINT DENIS
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/03/2013
Siret
51229646800022
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
242 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 21/11/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201702945, date de cessation des paiements le 06/11/2017, et a désigné : juge commissaire M. Joseph Wehbi liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
24/03/2016
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2015
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/03/2016
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ITINERANT DU : 03-03-2016, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).