Entreprise : SARL GILLET PORCS - SIREN 512 205 196
Identité
Dénomination
SARL GILLET PORCS
SIREN (siège)
512 205 196
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2009
Date de fin de la personne morale
05/05/2108
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LAUNAY GLAND 56490 LA TRINITE-PORHOET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTAIN NELLY , NICOLE , ALICE , MARIE
Nom d'usage
GILLET
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
La Trinité-Porhoët
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51220519600011
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de porcins
Adresse
LAUNAY GLAND
56490 , LA TRINITE-PORHOET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6081
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2201
Date d'ajout
17/03/2020
Description
Déclaration de cessation d'activité à compter du 31/12/2019 Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : GILLET Nelly Nicole Alice Marie demeurant Launay Gland 56490 La Trinité Porhoet Le siège de la liquidation est fixé à : Launay Gland 56490 La Trinité Porhoet Journal d'annonces légales : PONTIVIY JOURNAL en date du 12/03/2020
Numéro d'observation
8338
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2019 : Ancien : GILLET Joël Pierre Eugène Marie, Gérant Nouveau : GILLET Nelly Nicole Alice Marie, Gérante
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
16/01/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 30/09/2018 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2018 : Partant : GILLET Nelly, Gérant Nouveau : GILLET Joël Pierre Eugène Marie, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).