Entreprise : FRANGIPANIER 50 - SIREN 512 118 845
Identité
Dénomination
FRANGIPANIER 50
SIREN (siège)
512 118 845
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2009
Début d’activité
31/03/2009
Date de fin de la personne morale
22/06/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Location de machines et équipements divers
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
417000 EUR
Adresse du siège
MOUDONG 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESTAUX JEAN-CHRISTOPHE , EUGENE , MARIE , EDMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Vélizy-Villacoublay
Dénomination
SPV POINTE DE JARRY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2009
Siret
51211884500027
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
MOUDONG
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6619
Date d'ajout
10/11/2016
Description
Transfert du siège social origne hors ressort sans maintien d'activité à l'ancien à compter du 11/07/2016 :Ancienne adresse : 17 rue Georges Eucharis - Espace Dillon 97200 Fort-de-FranceNouvelle adresse : ZAC de Moudong - la Palmeraie 97122 Baie-MahaultModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2016 :Partant : ECOFIP (SAS) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableNouveau : BESTAUX Jean-Christophe, Eugène, Marie, Edmond, GérantNouveau : SPV POINTE DE JARRY (SARL) représentée par BESTAUX Jean-Christophe, Eugène, Marie, Edmond, Associé indéfiniment et solidairement responsableModification du capital social :Ancien : 200 eurosNouveau : 417 000 eurosJAL : France Antilles du 26/08/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).