Entreprise : ELEN - SIREN 512 055 195
Identité
Dénomination
ELEN
SIREN (siège)
512 055 195
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2009
Début d’activité
20/04/2009
Date de fin de la personne morale
20/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le conseil en matière financière. Le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre apportée notamment aux filiales, la gestion d'exploitation
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
2515633.78 EUR
Adresse du siège
99 RUE BONGARDE 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
99-101
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE NORAY HUGUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MICHENEAU STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
ADVOLIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 2e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2009
Siret
51205519500022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le conseil en matière financière. Le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre apportée notamment aux filiales, la gestion d'exploitation
Autres Activités
La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le conseil en matière financière. Le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre apportée notamment aux filiales, la gestion d'exploitation
Adresse
99 RUE BONGARDE
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
99-101
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2009
Siret
51205519500014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
4 AV MARCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
104243
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/11/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00807 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre, met fin à la mission de l'administrateur Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 AVE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87191
Date d'ajout
27/09/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre, prononce en date du 27/09/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00807, date de cessation des paiements le 30/04/2023 désigne Administrateur SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre, et ouvre une période d'observation expirant le 27/03/2024 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
77981
Date d'ajout
27/07/2022
Description
Opération de fusion à compter du 30/06/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : SEDARVI+FRANCE, sas, 99/101 rue de la bongarde 92230 GENNEVILLIERS (RCS nanterre 807388483)
Numéro d'observation
2009B0773317
Date d'ajout
18/09/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2018B7866
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Fusion-absoprtion entre lessociétés ELEN (512 055 195) et TF PARTICIPATIONS (478 193 865) à compter du : 19 jUILLET 2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).