Entreprise : ULTRAMARINE 0917 - SIREN 511 959 652
Identité
Dénomination
ULTRAMARINE 0917
SIREN (siège)
511 959 652
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2009
Début d’activité
26/01/2009
Date de fin de la personne morale
28/04/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom-tom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
119635 EUR
Adresse du siège
11 RUE FREBAULT 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAVOZET MARINETTE , JOSETTE
Nom d'usage
ROUDIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Onet-le-Château
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS NICOLAS , JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
CLEMENT STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Échenevex
Nom, Prénom(s)
DUMAS DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GAILLARD CORINNE
Nom d'usage
MITCHELL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Sciez
Nom, Prénom(s)
GIRAUDET JEAN , LUC , RENE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
GRARD FREDERIC , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUILLOT MICHEL , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
ROUDIL DENIS , MARCEL , JEAN , LEON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
ROUDIL DOMINIQUE , MARIE-JOSEPH , BRUNO , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Longessaigne
Nom, Prénom(s)
THIERRY PATRICK , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
TOURASSE CHRISTOPHE , MARCEL , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Dénomination
EURL DIOZ
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ROUJY
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2009
Siret
51195965200013
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom-tom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle
Autres Activités
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom-tom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle
Adresse
11 RUE FREBAULT
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Centre d'Affaires Euro Caraibes
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1521
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2012 :Partant : ROUDIL Yves, Lucien, Jules, Jérôme, AssociéNouveau : ROUDIL Marinette, Josette, AssociéModifié : ROUJY (SARL) représentée par ROUDIL Dominique, GérantJournal d'annonces légales : Nouvelles Semaine en date du 24 au 30/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4730
Date d'ajout
30/09/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 28/12/2009 Ancien : 15 EUR Nouveau : 119635 EURModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2009 : Nouveau : TOURASSE Christophe Marcel René, Associé Nouveau : ROUDIL Denis Marcel Jean Léon, Associé Nouveau : DUMAS Denis, Associé Nouveau : GIRAUDET Jean Luc René Georges, Associé Nouveau : MITCHELL Corinne, Associé Nouveau : GUILLOT Michel André, Associé Nouveau : GRARD Frédéric Stephane, Associé Nouveau : CHAPUIS Nicolas Jean Louis, Associé Nouveau : CLEMENT Stéphane, Associé Nouveau : EURL EURL DIOZ représentée par QUINTARELLI Evelyne Georgette Micheline, Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).