Entreprise : FINANCIERE SD - SIREN 511 871 725
Identité
Dénomination
FINANCIERE SD
SIREN (siège)
511 871 725
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2013
Début d’activité
10/04/2009
Date de fin de la personne morale
20/05/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Constituer en tous pays soit pour elle ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes entreprises industrielles commerciales et Financières et de s y intéresser organiser gérer toute société effectuer toutes prestations de services, acquerir vendre et gérer toutes valeur mobilière ou immobilière pour son propre compte
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
13848.6 EUR
Adresse du siège
45 AV DU ROULE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIRON MATHIEU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DEWYNTER STANISLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CIRON ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Artigues-près-Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/2009
Siret
51187172500020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Constituer en tous pays soit pour elle ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes entreprises industrielles commerciales et Financières et de s y intéresser organiser gérer toute société effectuer toutes prestations de services, acquerir vendre et gérer toutes valeur mobilière ou immobilière pour son propre compte
Autres Activités
Constituer en tous pays soit pour elle ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes entreprises industrielles commerciales et Financières et de s y intéresser organiser gérer toute société effectuer toutes prestations de services, acquerir vendre et gérer toutes valeur mobilière ou immobilière pour son propre compte
Adresse
45 AV DU ROULE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2009
Siret
51187172500012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
36 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14083
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28/02/2020, a prononcé la faillite personnelle de M. Stanislas DEWYNTER, de nationalité française, né le 31 janvier 1980 à PARIS 15ème pour une durée de 15 ans, nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34230
Date d'ajout
11/05/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11/05/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00221 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre , met fin à la mission de l'administrateur Me Francisque Gay 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
24229
Date d'ajout
15/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 15/03/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00221 , date de cessation des paiements le 16/09/2014 désigne Administrateur Me Gay Francisque 3 AVENUE DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 15/09/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
85313
Date d'ajout
21/05/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).