Entreprise : SNC 45 SUNENERGY - SIREN 511 860 520
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2022)
Dénomination
SNC 45 SUNENERGY
SIREN (siège)
511 860 520
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2017
Fermeture de l'établissement - 51186052000028
- Date d'effet de la fermeture : 02/06/2022
Fermeture de l'établissement - 51186052000010
- Date d'effet de la fermeture : 23/02/2016
Date de fin de la personne morale
26/03/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
105003.31 EUR
Adresse du siège
4 AV CHEVREUL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SION DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BARRIERE JEAN-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Meyssac
Nom, Prénom(s)
RUMEBE DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Escalquens
Nom, Prénom(s)
VIGUIE CYRIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
KOPF LUCIENNE
Nom d'usage
BIXEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Brunstatt-Didenheim
Nom, Prénom(s)
LENOBLE JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
LE PLESSIS-ROBINSON
Nom, Prénom(s)
LACROIX JEAN-JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FRANCO SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Sainte-Marie-de-Ré
Nom, Prénom(s)
ARNOUX MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TAUPIN HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TAUPIN SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ISRAEL JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
L'Hay-les-Roses
Nom, Prénom(s)
SARI JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Berville
Nom, Prénom(s)
STERN ANDRE , ELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROBERT FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
CHANUT ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Buc
Nom, Prénom(s)
PEYSSIES ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Roissy-en-France
Nom, Prénom(s)
WEIBEL RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Haguenau
Nom, Prénom(s)
COUTURIER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
BAYON-SUR-GIRONDE
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GEGIPHO
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/2009
Siret
51186052000010
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
7 AV NIEL
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL DIANE DOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/02/2009
Siret
51186052000028
Nom commercial
GEGIPHO
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la locatioon et l'exploitation directe ou indirecte de tous materiels destinés à des entreprises dans les départements d'outre mer.
Adresse
4 AV 4 Avenue CHEVREUL
92600 , Asnières-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89177
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 02/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55826
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
92689
Date d'ajout
27/03/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).