Entreprise : A.C.S. - SIREN 511 813 974
Identité
Dénomination
A.C.S.
SIREN (siège)
511 813 974
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2023
Début d’activité
25/01/2023
Date de fin de la personne morale
13/03/2108
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
négoce et commercialisation de produits, procédés contribuant à l'amélioration de l'habitat. conception et vente de logiciels informatiques,
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
645 RUE MAYOR DE MONTRICHER 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROMAN EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
VAL DE LOIRE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
A2R
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Neung-sur-Beuvron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/2023
Siret
51181397400041
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
645 RUE MAYOR DE MONTRICHER
13290 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2009
Siret
51181397400033
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de menuiserie bois et PVC
Adresse
11 RUE DES GRANDS CHAMPS
41130 , SELLES-SUR-CHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2009
Siret
51181397400017
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
AV JULIETTE-BOUHET
47120 , LEVIGNAC-DE-GUYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9126
Date d'ajout
27/03/2024
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 26/03/2024, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de A.C.S. (SAS), a désigné : Liquidateur : Maître Eric VERRECCHIA - 47 bis A, boulevard Carnot - Résidence La Nativité Bâtiment D - 13100 Aix en Provence.Date d'effet : 26/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31383
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/12/2023, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE FINSEN SUR LA PROCEDURE A.C.S. (SAS)Date d'effet : 21/12/2023
Numéro d'observation
23132
Date d'ajout
04/10/2023
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 03/10/2023, le tribunal de commerce D'AIX EN PROVENCE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A.C.S. (SAS) sous le numéro 41023444, a désigné Maître Eric VERRECCHIA - 47 bis A, boulevard Carnot - Résidence La Nativité Bâtiment D - 13100 Aix en Provence en qualité de mandataire judiciaire, Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET prise en la personne de l'un ou l'autre de ses associés - 70, rue de la Tramontane - 13100 Aix-en-Provence en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 18/09/2023 la date de cessation des paiements.Date d'effet : 03/10/2023
Numéro d'observation
2622
Date d'ajout
29/03/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence à compter du 25/01/2023
Numéro d'observation
3314
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/02/2022
Numéro d'observation
5709
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/02/2022
Numéro d'observation
2076
Date d'ajout
22/04/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal au RCS de BLOIS à compter du 15/03/2010 Modification de l'adresse du dirigeant à compter du 15/03/2010 : Gérant : Mr ROCTON Régis demeurant 24 rue de Saugirard 41130 Selles sur Cher
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).