Entreprise : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NUTRIMENTS - SIREN 511 692 964
Identité
Dénomination
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NUTRIMENTS
SIREN (siège)
511 692 964
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2009
Date de fin de la personne morale
08/04/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
7 CRS D ORBITELLE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORQUET XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Peynier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51169296400014
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce, l'import, l'export, la vente à distance sur catalogues spécialisés de tous produits diététiques et compléments alimentaires
Adresse
7 CRS 7 cours d'Orbitelle
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2009
Siret
51169296400022
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
7 RUE CHARLES CAZIN
83980 , LE LAVANDOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES DE LA PLAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12072
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 07/09/2018, LE TRIBUNAL D'AIX EN PROVENCE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NUTRIMENTS SAS Date d'effet : 07/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12073
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Radiation du RCS le 10/09/2018 avec effet au 07/09/2018 CLOTURE DE LA PROCEDURE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 07/09/2018
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice En date du 10/01/2017, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE a remplacé le liquidateur précédemment nommé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire contre COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NUTRIMENTS SAS sous le numéro 41015179, et a désigné : Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Dominique RAFONI ou Me Laura BES - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Date d'effet : 10/01/2017
Numéro d'observation
5562
Date d'ajout
30/04/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 30/04/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NUTRIMENTS SAS SOUS LE NUMERO 41015179, ET A DESIGNE : Liquidateur : Maître Dominique RAFONI - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ET A FIXE AU 24/04/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. DATE D'EFFET : 30/04/2015 Date d'effet : 30/04/2015
Numéro d'observation
6031
Date d'ajout
17/05/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/09/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).