Entreprise : OCTALINE - SIREN 511 640 351
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2020)
Dénomination
OCTALINE
SIREN (siège)
511 640 351
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2009
Fermeture de l'établissement - 51164035100025
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2020
Fermeture de l'établissement - 51164035100017
- Date d'effet de la fermeture : 02/07/2020
Date de fin de la personne morale
07/04/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
36 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARREAUD PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/04/2009
Siret
51164035100025
Nom commercial
MYLASTPRICE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fourniture de prestations de service et de conseil aux entreprises et aux particuliers notamment par l'édition et la commercialisation de logiciels et de sites Web.
Adresse
36 RUE 36 rue de Picpus
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/2009
Siret
51164035100017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
13 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B1761812
Date d'ajout
04/12/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B176187
Date d'ajout
30/11/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-08-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 04-12-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
40185
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 02/07/2020 De : 13 R PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS PERRET A : 36 rue de Picpus 75012 Paris
Numéro d'observation
2020B176181
Date d'ajout
24/07/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
7546
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/05/2017
Numéro d'observation
11291
Date d'ajout
08/04/2009
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).