Entreprise : ADS SERVICES - SIREN 511 553 216
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2022)
Dénomination
ADS SERVICES
SIREN (siège)
511 553 216
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2010
Fermeture de l'établissement - 51155321600025
- Date d'effet de la fermeture : 11/03/2022
Fermeture de l'établissement - 51155321600017
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2010
Date de fin de la personne morale
29/03/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 EUR
Adresse du siège
18 RUE PAUL PAINLEVE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE DU VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOB YVON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51155321600017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
51155321600025
Code APE
2896Z - Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'étude, la réalisation, la vente, la sous-traitance, la revente et la représentation de tous matériels pouvant concourir à la réalisation et à l'utilisation d'objets en matière plastique ainsi que de tous objets comportant de la matière plastique et de toute matière plastique pouvant entrer dans la composition de tels objets.
Adresse
18 RUE 18 Rue Paul Painlevé Parc d'activités du Vert Galant
95310 , Saint Ouen l'Aumône - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE DU VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11924
Date d'ajout
11/03/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11924
Date d'ajout
11/03/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/03/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/03/2022
Numéro d'observation
15757
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 29/06/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00334, date de cessation des paiements le 15/06/2020, désigne liquidateur Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné .
Numéro d'observation
93772
Date d'ajout
03/09/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 01/09/2011
Numéro d'observation
30718
Date d'ajout
30/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le greffe du tribunal de commerce de Paris (numéro de gestion 2009B6353) du 1er/04/2009 au 28/02/2010 vers le greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).