Entreprise : CARBELLE - SIREN 511 494 056
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2017)
Dénomination
CARBELLE
SIREN (siège)
511 494 056
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2009
Date de fin de la personne morale
31/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000600 EUR
Adresse du siège
192 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIGOLOT BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Beilin JONATHAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51149405600019
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de tous articles et objets de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, objets d'art, éclairage
Adresse
192 RUE 192 rue Cardinet
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
51149405600027
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de tous articles et objets de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, objets, d'Arts, éclairage.
Adresse
CTRE COMMERCIAL PARLY II
78150 , LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 117 1ER ETAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15103
Date d'ajout
25/08/2017
Description
Radiation. Cessation d'activité le 22/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0628513
Date d'ajout
22/08/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2009B062858
Date d'ajout
22/08/2017
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 14-06-2017
Numéro d'observation
2009B062859
Date d'ajout
22/08/2017
Description
Actionnaire unique : BEILIN FRERES ET COMPAGNIE SA 192 rue Cardinet 75017 Paris RCS 308 496 389 Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).