Entreprise : COGNIK - SIREN 511 462 517
Identité
Dénomination
COGNIK
SIREN (siège)
511 462 517
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2009
Début d’activité
01/03/2009
Date de fin de la personne morale
24/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/08/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Distribution de services intéractif et agrégation intelligente multisupports de contenus ludo-éducatif
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
52870 EUR
Adresse du siège
73 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNAUD STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Roche-la-Molière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51146251700034
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Développement d'une plateforme intelligente de jeux ludo-éducatifs pour enfants et distribution
Autres Activités
Développement d'une plateforme intelligente de jeux ludo-éducatifs pour enfants et distribution
Adresse
73 RUE FRANCOIS MERMET
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51146251700018
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
40 AV GUY DE COLLONGUE
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
51146251700026
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
20 CHE LOUIS CHIRPAZ
69130 , ECULLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BUREAUX DE CHALIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/083082
Date d'ajout
26/10/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/10/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/083018
Date d'ajout
26/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/10/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F23/030477
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/04/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure : Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline JAL et Me Caroline LEPRETRE 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03 . Date de cessation des paiements : 31/03/2023
Numéro d'observation
F21/017493
Date d'ajout
06/03/2021
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/01/2021.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).