Entreprise : LOUAISIL PRIMEURS - SIREN 511 447 252
Identité
Dénomination
LOUAISIL PRIMEURS
SIREN (siège)
511 447 252
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2009
Date de fin de la personne morale
26/03/2108
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
RTE DE VITRE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEAUVAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELMOTTE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Quevillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51144725200012
Nom commercial
LOUAISIL DISTRIBUTION
Enseigne
LOUAISIL DISTRIBUTION
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
vente en gros et demi-gros de fruits et légumes, négoce de tous produits alimentaires
Adresse
RTE Route de Vitré Beauvais
35130 , La Guerche-de-Bretagne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEAUVAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71653
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10/12/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52370
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/01/2012
Description
- Date de cessation d'activité : 19/01/2012.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/10/2011
Description
: N° Procédure : 2011.00475 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 19/10/2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du : 30/07/2011. Juge Commissaire : M Hervé LORET Liquidateur : Maître Després de la SCP Després 29 rue de Lorient Immeuble le Papyrus cs 74036 35040 Rennes Cédex
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/10/2011
Description
: Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 19/01/2012.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/05/2009
Description
: La société a été sans activité commerciale du 27.03.2009 au 01.04.2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).