Entreprise : SCI DU 23 RUE ALPHONSE DAUDET - SIREN 511 370 520
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2023)
Dénomination
SCI DU 23 RUE ALPHONSE DAUDET
SIREN (siège)
511 370 520
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2009
Fermeture de l'établissement - 51137052000013
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2023
Date de fin de la personne morale
26/03/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LA GUIZARDIE 81190 MIRANDOL-BOURGNOUNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TERRISSE DANIELE , PIERRETTE , THERESE
Nom d'usage
ZULLO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Mirandol-Bourgnounac
Nom, Prénom(s)
ZULLO FRANCIS , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Mirandol-Bourgnounac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2009
Siret
51137052000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion de tous biens ou droits immobiliers a quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Adresse
LA GUIZARDIE
81190 , MIRANDOL-BOURGNOUNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6565
Date d'ajout
14/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2023
Description
Dissolution à compter du 01/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2023, siège de la liquidation : la Guizardie 81190 Mirandol-Bourgnounac, parution de la publicité légale : ladepeche.fr paru le 27/09/2023
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
25/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : Partant : ZULLO Christian Francis, Gérant associé Nouveau : ZULLO Danièle, Pierrette, Thérèse, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).