Entreprise : GROUPE ACI OUTREMER - SIREN 511 354 318
Identité
Dénomination
GROUPE ACI OUTREMER
SIREN (siège)
511 354 318
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2009
Début d’activité
01/01/2009
Date de fin de la personne morale
21/04/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
L' administration, la gestion, la fourniture de services à toutes sociétés ou entreprises dont elle assure le contrôle
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 ZA DU MANHITY 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE EXODOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE-JOSEPH , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51135431800020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L' administration, la gestion, la fourniture de services à toutes sociétés ou entreprises dont elle assure le contrôle
Adresse
7 ZA DU MANHITY
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE EXODOM
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51135431800012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 ZONE DE MANHITY IMMEUBLE SERA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 23/05/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23/11/2021, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets,.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).