Entreprise : LM CONSEIL SAS - SIREN 511 313 504
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2018)
Dénomination
LM CONSEIL SAS
SIREN (siège)
511 313 504
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2009
Fermeture de l'établissement - 51131350400025
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/2018
Fermeture de l'établissement - 51131350400017
- Date d'effet de la fermeture : 26/09/2011
Date de fin de la personne morale
22/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
18550 EUR
Adresse du siège
11 AV JUNOT 75018 PARIS 18 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 HAMEAU DES ARTISTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENIERE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51131350400017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
25 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51131350400025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fourniture de tous conseils stratégiques, en financements, en fusions et acquisitions et en restructuration de sociétés
Adresse
11 AV 9 hameau des Artistes
75018 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 HAMEAU DES ARTISTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0555821
Date d'ajout
29/06/2018
Description
RADIATION DE LA PERSONNE MORALE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A rue Franz Merjay 190 1050 Ixelles Belgique à compter du 10-04-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0555818
Date d'ajout
07/05/2018
Description
Projet de transfert de la société vers 190 avenue Franz Merjay 1050 Ixelles Belgique à compter du 10/04/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).